Hanes ariannol BHAARAT WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1077821
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.22m | £1.39m | £1.20m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £1.29m | £1.45m | £1.28m | £837.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.42m | £1.14m | £1.26m | £1.16m | £1.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.95k | £82.13k | £136.75k | £36.41k | £27.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.05m | £1.28m | £1.16m | £742.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £120.40k | £94.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.88k | £1.99k | -£700 | £536 | £89.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.05m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.80k | £11.73k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | -£8.18k | £6.97k | -£1.65k | £915 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.