Hanes ariannol EMMANUEL HOUSE SUPPORT CENTRE
Rhif yr elusen: 1077424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £632.36k | £864.32k | £1.17m | £942.44k | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £626.06k | £770.42k | £1.00m | £942.59k | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £51.03k | £161.61k | £253.86k | £232.61k | £548.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.03k | £168.24k | £70.77k | £232.61k | £46.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £213.53k | £243.29k | £479.96k | £414.51k | £580.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.51k | £43.39k | £15.35k | £45.57k | £38.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £380.34k | £575.38k | £675.13k | £481.68k | £681.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.98k | £2.25k | £594 | £684 | £11.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.45k | £0 | £12.21k | £42.23k | £100.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £625.53k | £770.42k | £997.45k | £935.69k | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £536 | £0 | £4.12k | £6.90k | £7.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.50k | £0 | £13.93k | £13.98k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.