ymddiriedolwyr INDEPENDENT DOMESTIC ABUSE SERVICES
Rhif yr elusen: 1102337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Mulligan | Cadeirydd | 10 January 2020 |
|
|
||||
Alana Jessie Shephard Wilde | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Gemma Kathryn Umpleby | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Catriona Jane Acklam | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Harriet Raine | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Professor Vanita Sundaram | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
Alison Seabrooke | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Martin Walker | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
Susan Collins | Ymddiriedolwr | 15 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.