Hanes ariannol MOSS SIDE MILLENNIUM POWERHOUSE LTD
Rhif yr elusen: 1077564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239.72k | £324.90k | £397.88k | £496.74k | £559.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £264.26k | £310.16k | £369.36k | £442.47k | £477.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.00k | £102.40k | £100.00k | £238.96k | £250.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £100.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £23.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £432.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.17k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £476.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.