ymddiriedolwyr MOSS SIDE MILLENNIUM POWERHOUSE LTD
Rhif yr elusen: 1077564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Egerton | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|||||
Elizabeth Donevan | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Erinma Mba Kalu Bell | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|||||
Samuel Ray Lewis | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Otis Shaun Thomas | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Frances Campbell-Miller | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Penelope Rhiannon Shannon | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.