Hanes ariannol THE THREE FAITHS FORUM
Rhif yr elusen: 1092465
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £571.80k | £618.30k | £742.98k | £641.24k | £726.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £545.29k | £617.51k | £657.26k | £671.67k | £778.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £556.26k | £555.76k | £671.71k | £616.98k | £708.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.02k | £9.87k | £18.12k | £23.65k | £17.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.53k | £1.33k | £605 | £617 | £422 | |
|
Incwm - Arall | £991 | £51.35k | £52.55k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £708.11k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £531.29k | £472.08k | £501.38k | £664.15k | £766.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £7.53k | £11.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.00k | £6.00k | £6.03k | £6.01k | £6.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £111.50k | £135.60k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.