Hanes ariannol ABBEY ACCESS CENTRE
Rhif yr elusen: 1079642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £454.37k | £540.83k | £490.62k | £934.74k | £939.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £390.42k | £510.43k | £489.97k | £848.45k | £936.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £311.19k | £36.34k | £131.95k | £74.78k | £420.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £72.82k | £215.72k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | £1.14k | £13.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £76.48k | £87.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £857.12k | £838.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £3 | £62 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £540.83k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £510.43k | N/A | £796.24k | £863.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £52.21k | £72.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.