Hanes ariannol THE MICHAEL SOBELL HOSPICE CHARITY
Rhif yr elusen: 1079638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.40m | £1.92m | £1.16m | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.54m | £1.18m | £1.78m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £75.00k | £30.57k | £8.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £270.37k | £697.16k | £1.71m | £747.50k | £595.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £715.33k | £638.05k | £153.18k | £386.54k | £387.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £300 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.92k | £25.50k | £13.31k | £15.21k | £19.01k | |
|
Incwm - Arall | £30.15k | £43.44k | £46.49k | £6.62k | £13.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.75k | £473.40k | £686.11k | £223.09k | £97.69k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £701.87k | £1.11m | £758.52k | £1.24m | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £495.55k | £418.73k | £422.36k | £534.77k | £557.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.36k | £10.20k | £15.16k | £22.27k | £13.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £9.05k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.