ymddiriedolwyr WEST MERCIA WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1078496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Brown | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Tracey Dawn Boxall | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Erin Copsey-Brandon | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Clair Vivien de Groot | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Claire Louise Hadley | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Jenny Louise Sawyer | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Aileen Carrie Dover | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Vivian Jane Barraclough | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Dr Catherine Chima-Okereke | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||
Ruth Neilson | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.