Hanes ariannol CHILD RESCUE NEPAL
Rhif yr elusen: 1078187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £393.64k | £430.42k | £486.52k | £434.52k | £501.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £385.27k | £430.18k | £439.70k | £484.80k | £502.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £463.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £34.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.54k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £200 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £445.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £56.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £362.09k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.