Hanes ariannol KING GEORGE'S FIELD, MILE END
Rhif yr elusen: 1077859
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2017 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £1.27m | £1.14m | £1.18m | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.25m | £1.50m | £1.18m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £319.43k | £203.44k | £390.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.00k | £319.43k | £203.44k | £588.81k | £378.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £52.73k | £23.75k | £24.24k | £39.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £927.00k | £393.20k | £390.10k | £88.32k | £265.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £502.09k | £520.76k | £481.49k | £497.95k | |
|
Incwm - Arall | £146.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | £1.25m | £1.50m | £1.18m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.40k | £8.40k | £7.00k | £7.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.