ymddiriedolwyr DARTFORD ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1082004
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Metcalf | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Natalia Franklin-Pierce | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Cormac Dorrian | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Victoria Stretton | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
NJ Booker | Ymddiriedolwr | 28 August 2014 |
|
|
||||
JONATHAN PAUL EMERY | Ymddiriedolwr | 25 February 2013 |
|
|||||
PETER SCUTTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MICHAELA KINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID EDWARD OLDCORN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.