Hanes ariannol REACH SOUTH SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1100770
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £426.17k | £339.20k | £500.92k | £566.03k | £491.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £435.97k | £406.94k | £485.57k | £537.58k | £539.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £110.00k | £93.69k | £215.00k | £21.00k | £154.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £22.17k | N/A | £163.15k | £200.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £10.73k | £12.75k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £23.05k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £464.96k | £536.30k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £329 | £319 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £1.85k | £16.67k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £485.11k | £537.27k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £456 | £311 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.