ymddiriedolwyr SOUTHEND MENCAP
Rhif yr elusen: 1078686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR CHRIS HEBDEN | Cadeirydd |
|
||||||
Anita Frances Cope-Prior | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Anthony Greensmith | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Wanda Wilson | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Steven Walsh | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Karen Migliorini | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|||||
Lynne Theresa Nardone | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
Greg Treadwell | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.