Hanes ariannol LEIGHTON VIEW MILLENNIUM GREEN TRUST
Rhif yr elusen: 1079683
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/01/2012 | 30/01/2013 | 30/01/2014 | 30/01/2015 | 30/01/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3 | £3.07k | £3.10k | £5.77k | £9 | |
|
Cyfanswm gwariant | £884 | £3.63k | £5.05k | £2.41k | £6.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.