ymddiriedolwyr LETCOMBE REGIS RECREATIONAL GROUND & VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1082500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amos Gordon Lundie | Cadeirydd | 30 May 2022 |
|
|
||||
Rose Lundie Mrs | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Hornsby Mrs | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
John Castle | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Paula Broad | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
James Stewart | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Elspeth Horridge | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
JEANNE LAPSLEY | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.