ymddiriedolwyr SLEAFORD CONCERT BAND
Rhif yr elusen: 1080056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Adams | Cadeirydd | 04 November 2023 |
|
|
||||
Tina Richards | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Samantha Leake | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Jeffrey Stuart Hymers | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Nicola Fuller | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Dawn Jackson | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Jeremy Riggall | Ymddiriedolwr | 07 November 2021 |
|
|
||||
RICHARD ANDREW JOYCE | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Robert George | Ymddiriedolwr | 29 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.