Hanes ariannol LIMMUD
Rhif yr elusen: 1083414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £1.46m | £443.18k | £325.44k | £925.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.37m | £310.50k | £345.28k | £920.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £523.81k | £506.66k | N/A | N/A | £410.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20 | £6.53k | N/A | N/A | £3.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £950.71k | £947.80k | N/A | N/A | £511.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £577 | £634 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.60m | £1.37m | N/A | N/A | £920.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.95k | £3.85k | N/A | N/A | £618 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.00k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.