Hanes ariannol CHILDNET
Rhif yr elusen: 1080173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £881.35k | £1.09m | £959.54k | £1.15m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £940.93k | £1.09m | £940.23k | £1.08m | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.30k | £7.97k | £66.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £98.36k | £45.50k | £47.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £653.87k | £871.24k | £756.85k | £975.27k | £795.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4 | £2 | £2 | £2 | £4 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £227.04k | £216.30k | £202.54k | £176.02k | £273.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £440 | £375 | £148 | £17 | £653 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £940.60k | £1.09m | £940.00k | £1.08m | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £331 | £420 | £231 | £215 | £350 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.67k | £8.16k | £7.38k | £9.85k | £12.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £171.14k | £0 | £8.83k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.