Hanes ariannol PARCHMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1081148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.98m | £2.22m | £2.14m | £2.46m | £3.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £2.18m | £2.13m | £2.38m | £2.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.17m | £1.41m | £1.67m | £2.19m | £2.94m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.60k | £36.24k | £253.56k | £35.32k | £14.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.82k | £4.14k | £0 | £4.20k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.96m | £2.18m | £1.89m | £2.42m | £3.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £612 | £1.67k | £368 | £804 | £5.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £6.44k | £13.72k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £2.18m | £2.13m | £2.37m | £2.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.17k | £276 | £0 | £674 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.32k | £7.47k | £8.07k | £8.56k | £12.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.