ymddiriedolwyr THE POTTERS BAR UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1079721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Bennellick | Cadeirydd | 08 January 2024 |
|
|
||||
Gary Matthew Priestley | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
David Jones | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Leslie George Chesson | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|||||
David Ramsay | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Deborah Williams | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Paul Burnham | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
Annette Caroline Higgs | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Carol Ann Wilcox | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Judith Prior | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Kathryn Shaw | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Josephine Ann Cahill | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Linda Kay Bradish | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Shirley Elizabeth Goodman-Phillips | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.