Hanes ariannol STONESFIELD PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1080444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.60k | £88.38k | £82.08k | £92.58k | £123.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.09k | £66.13k | £74.86k | £85.28k | £111.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £50.07k | £44.33k | £38.41k | £45.30k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.14k | £38.41k | N/A | £57.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.