ymddiriedolwyr CHEDDAR YOUTH TRUST
Rhif yr elusen: 1080105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE RICHARD MALCOLM PANCHAUD | Cadeirydd | 21 August 2012 |
|
|
||||
TREVOR WILLIAM JENNINGS | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
ANGELA CARY-BROWN | Ymddiriedolwr | 11 June 2021 |
|
|
||||
Mark Andrew Meldon | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Richard Alexander William Smith | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Corran Fineran | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
PENELOPE MORGAN | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
REV Stuart Sandeman Burns | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
SIMON CHILDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JENNIE COLTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANICE Angela RANCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH HERRING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.