Hanes ariannol WREXHAM AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1080737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £360.64k | £415.66k | £462.43k | £814.56k | £582.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £365.03k | £385.55k | £416.94k | £483.87k | £580.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £80.00k | £80.00k | £80.00k | £339.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £323.40k | £53.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £491.15k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £10 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £483.87k | £547.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £32.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £5.93k | £6.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.