Hanes ariannol SHEFFIELD ASSOCIATION FOR THE VOLUNTARY TEACHING OF ENGLISH
Rhif yr elusen: 1081597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £241.53k | £352.93k | £334.26k | £487.91k | £362.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £215.06k | £276.93k | £341.28k | £337.98k | £359.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £89.46k | £10.30k | £105.00k | £105.00k | £210.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.81k | £35.00k | £43.00k | £35.00k | £140.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.