Hanes ariannol REACH CHURCHES MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1080638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28m | £1.11m | £857.07k | £909.44k | £951.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £1.09m | £868.67k | £977.38k | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.66k | £85.03k | £24.16k | N/A | £28.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £694.40k | £628.84k | £604.44k | £642.48k | £440.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £328.71k | £220.09k | £145.43k | £208.99k | £429.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £193.70k | £132.90k | £16.05k | £11.96k | £27.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £297 | £232 | £31 | £119 | £1.25k | |
|
Incwm - Arall | £63.84k | £132.55k | £91.11k | £45.89k | £52.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £928.82k | £826.11k | £807.42k | £828.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £463 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.06k | £5.24k | £4.76k | £5.58k | £9.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £210.77k | £166.13k | £42.56k | £169.96k | £318.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.