ymddiriedolwyr UPBEAT
Rhif yr elusen: 1087415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLVIA ALICE BAKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Darren Welham | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Richard Morris | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
William George Kettyle | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
David Byatt | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Alan David John Chapman | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
NICHOLAS ERNEST BAYLIE | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
ILVA ANNE MAXEY | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Rosemary Rayson | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
VALERIE CHRISTINE AXTON | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
||||
HILARY ANN NEEVES | Ymddiriedolwr | 25 June 2012 |
|
|
||||
DAVID GRIMWOOD DEACON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.