Hanes ariannol THE MESSAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1081467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.32m | £5.98m | £7.57m | £8.59m | £10.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.88m | £6.11m | £7.08m | £10.57m | £10.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.34k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £789.00k | £503.53k | £150.21k | £76.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.42m | £5.31m | £6.70m | £6.37m | £7.78m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £148.59k | £26.18k | £10.85k | £57.78k | £72.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £747.43k | £592.84k | £809.62k | £2.14m | £2.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.74k | £57.73k | £52.26k | £17.98k | £19.65k | |
|
Incwm - Arall | £5.00m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.00k | £19.28k | £23.06k | £860 | £7.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.63m | £5.89m | £6.73m | £9.28m | £10.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £248.23k | £221.42k | £347.21k | £1.29m | £186.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.44k | £13.71k | £23.42k | £37.50k | £22.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £256.09k | £557.59k | £364.16k | £303.49k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.49k | £879 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.