Hanes ariannol NOAH'S ARK PRE-SCHOOL (CHARTWELL GREEN)
Rhif yr elusen: 1081663
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.05k | £95.19k | £123.75k | £98.40k | £94.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.31k | £85.80k | £104.98k | £100.23k | £93.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £75.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.