ymddiriedolwyr KIDS KABIN
Rhif yr elusen: 1082896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDAN HUGHES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Courteney Cartwright | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Brian Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
SISTER CHRISTINE CHARLWOOD | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
Yashin Sarnaik | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
Lee Robinson | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||
PAUL COWIE | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|
||||
BERNADETTE DOHERTY | Ymddiriedolwr | 22 November 2011 |
|
|
||||
JOHN SMEE | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|||||
KATHRYN DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 10 November 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.