Hanes ariannol THE MARINA KLEINWORT TRUST
Rhif yr elusen: 1081825
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/07/2013 | 06/07/2014 | 06/07/2015 | 06/07/2016 | 06/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.83k | £49.83k | £47.49k | £41.21k | £24.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.63k | £60.63k | £51.96k | £216.49k | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.