Hanes ariannol NORTH LONDON WOMEN GROUP
Rhif yr elusen: 1084995
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/04/2018 | 13/04/2019 | 13/04/2020 | 13/04/2021 | 13/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.40k | £1.20k | £200 | £150 | £250 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37k | £1.25k | £190 | £145 | £280 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.