ymddiriedolwyr CAMDEN SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1081563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WILLIAM HENRY TAYLOR | Cadeirydd | 20 March 2001 |
|
|
||||
Antje Hella Saunders | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Amanda Lockhart Knight | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
DAVID ROBSON | Ymddiriedolwr | 06 March 2007 |
|
|
||||
JANE ROSALIND BRETT-JONES | Ymddiriedolwr | 19 April 2005 |
|
|
||||
SUSANNAH BOKOR | Ymddiriedolwr | 18 March 2003 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL ISAACS | Ymddiriedolwr | 18 March 2003 |
|
|
||||
MARION HEATHER FLEMING | Ymddiriedolwr | 14 July 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.