ymddiriedolwyr DOVERY MANOR COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1081588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID RICHARD HANCOCK | Cadeirydd | 11 March 2012 |
|
|
||||
Johnathan Jones | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Richard Edwin Philip Massie Blomfield | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Michael Anthony Johnson | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
KIM Louise ROWE | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
Dr ANDREW GRANT WOODCOCK | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.