Hanes ariannol HOTHAM SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1081708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (78 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.33k | £9.96k | £15.42k | £42.31k | £18.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.40k | £18.89k | £9.95k | £17.02k | £15.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.