Hanes ariannol NEW WINE TRUST
Rhif yr elusen: 1084415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.29m | £4.32m | £1.97m | £1.12m | £4.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.37m | £4.81m | £2.08m | £1.71m | £4.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £675.07k | £869.43k | £1.23m | £679.79k | £1.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £669.89k | £646.39k | £137.54k | £293.01k | £701.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.89m | £2.77m | £577.68k | £131.14k | £1.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55.80k | £35.23k | £26.67k | £15.50k | £16.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.89m | £4.18m | £1.94m | £1.46m | £3.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £484.09k | £631.11k | £136.07k | £250.34k | £467.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.99k | £0 | £0 | £39.01k | £53.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £289.08k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.