Hanes ariannol WORLD ENERGY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1086559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74m | £5.26m | £4.18m | £4.01m | £4.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.69m | £5.29m | £4.03m | £3.94m | £4.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £119.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £260.00k | £917.00k | £550.00k | £400.00k | £440.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.42m | £4.27m | £3.56m | £3.50m | £2.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.00k | £21.00k | £12.00k | £10.00k | £13.00k | |
|
Incwm - Arall | £47.00k | £51.00k | £65.00k | £106.00k | £713.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.55m | £5.29m | £4.03m | £3.93m | £4.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.00k | £38.00k | £32.00k | £30.00k | £58.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £148.00k | £0 | £0 | £7.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.