ymddiriedolwyr WORLD ENERGY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1086559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Carnegie | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Eng. Fahad Alajlan | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Rafael Cayuela | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Barbara Terenghi | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Burkhard von Kienitz | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Cristina Morales Rivadeneira | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Patricia Collawn | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Naomi Hirose | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Professor Claudio Seebach | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Dr Omar Farouk Ibrahim | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Kim Yin Wong | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Dr Norbert Schwieters | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Beatrice Buffon | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Omar Zaafrani | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Michael Howard | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Dr JOSE ANTONIO VARGAS LLERAS | Ymddiriedolwr | 16 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.