Hanes ariannol SEVERN WYE ENERGY AGENCY
Rhif yr elusen: 1083812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.86m | £3.19m | £3.76m | £4.90m | £6.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.84m | £3.16m | £3.39m | £4.51m | £6.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £950.39k | £982.89k | £737.35k | £1.08m | £964.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £581.72k | £723.35k | £841.78k | £2.15m | £3.09m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £128.35k | £2.65k | £6.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.86m | £3.19m | £3.63m | £4.89m | £6.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £224 | £1.11k | £297 | £310 | £4.18k | |
|
Incwm - Arall | £908 | £0 | £3.43k | £9.97k | £5.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £2.65k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.78m | £3.08m | £3.11m | £4.51m | £6.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.47k | £37.62k | £23.58k | £21.67k | £12.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £61.47k | £77.51k | £279.11k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.