ymddiriedolwyr SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF SOLIHULL
Rhif yr elusen: 1081998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIAN GOLESTANI | Cadeirydd | 30 June 2000 |
|
|||||
Professor Neil Langdon Marray | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Faye Murray | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|||||
Daryon Vahid Manaseki-Holland | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Oreste Orang Aghdassi | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
MITRA MURRAY | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
IAN RICHARD HOLLAND | Ymddiriedolwr | 21 April 2010 |
|
|
||||
DR SEMIRA MANASEKI-HOLLAND | Ymddiriedolwr | 21 April 2010 |
|
|
||||
ARTA GOLESTANI | Ymddiriedolwr | 30 June 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.