ymddiriedolwyr OPAAL (UK) - THE OLDER PEOPLE'S ADVOCACY ALLIANCE (UK)
Rhif yr elusen: 1090182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE BRADSHAW | Cadeirydd | 18 September 2017 |
|
|
||||
Kay Steven | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Betty Machin | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
PAMELA JEAN HILL | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
JANET ANN CULLINGFORD | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|||||
EILEEN RUDDEN | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.