ymddiriedolwyr GLEBELANDS PRE-SCHOOL AND OUT OF SCHOOL CLUB
Rhif yr elusen: 1082574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelle Simmonds | Cadeirydd | 08 April 2014 |
|
|
||||
Mary Pepler | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Andrea Elliott | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Krishna Tailor | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Christine McDonald | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|||||
Carly Eloise Rebecca Adamson | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Melissa Raithatha | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.