ymddiriedolwyr Carers Trust Hillingdon and Ealing
Rhif yr elusen: 1082297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolores Lee | Cadeirydd | 08 October 2015 |
|
|
||||
Mandeep Jandu | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
BEULAH MARY EAST | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|||||
NOREEN GROVES | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
NUTAN PATEL | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Angela Wegener | Ymddiriedolwr | 05 August 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Hole | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Nancy Rawlings | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Manpareet Dhaliwal | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
AEGON WELSH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.