Hanes ariannol THE FRIENDLY TRUST
Rhif yr elusen: 1084265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £452.63k | £523.45k | £515.24k | £835.43k | £725.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £434.95k | £477.18k | £534.71k | £577.67k | £670.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £301.59k | £33.66k | £366.63k | £428.68k | £491.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £54.65k | £49.26k | £65.44k | £80.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £2.20k | £1.03k | £219.33k | £12.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £519.81k | £515.24k | £315.30k | £710.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.43k | £582 | £798 | £3.01k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £219.33k | £9.68k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £477.18k | £534.71k | £577.67k | £670.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.84k | £0 | £130.67k | £4.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.