ymddiriedolwyr THE DEEPINGS COMMUNITY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1086907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARTH PERRY HND MET | Cadeirydd | 26 February 2018 |
|
|
||||
Fiona C Smith | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Dr Pamela Pauline Byrd | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Helen Louise Major | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Michael John Staines | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Amy Hunnings | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
DAVID JOHN SHELTON | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|||||
Liz Noble | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|
||||
JEREMY DUBBER | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH HARRIS | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.