ymddiriedolwyr BEYONDAUTISM
Rhif yr elusen: 1082599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus Johnston | Cadeirydd | 27 March 2019 |
|
|||||
Gina Coladangelo | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||
Timothy Reid | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|||||
Malcolm Smith | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|||||
Rosemary Baylis-West | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Victoria Angharad Ellis Federico | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|||||
Donna Fidler | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Rozelyn Bristowe | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.