Hanes ariannol WINGS SOUTH WEST
Rhif yr elusen: 1082938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.47k | £247.81k | £299.04k | £241.56k | £240.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.04k | £305.69k | £214.48k | £243.52k | £269.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £50.25k | N/A | N/A | £71.84k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £59.40k | £60.98k | £4.15k | £12.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.