Hanes ariannol ST PAULS ADVICE CENTRE
Rhif yr elusen: 1083010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £385.04k | £402.05k | £460.14k | £430.67k | £434.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £400.50k | £394.39k | £407.15k | £400.64k | £443.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £109.79k | N/A | £71.61k | £61.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £230.46k | £145.27k | £218.11k | £100.83k | £100.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.