Hanes ariannol THE JOSEPH STOREHOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1083557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51m | £1.52m | £1.46m | £1.60m | £1.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.44m | £1.32m | £1.32m | £1.46m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.19m | £1.20m | £1.20m | £1.22m | £1.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.28k | £313.64k | £246.49k | £304.17k | £321.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £271.27k | £0 | £12.36k | £8.06k | £18.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41 | £55 | £101 | £70.26k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £16.08k | £5.80k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £988.80k | £936.02k | £975.56k | £1.09m | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £455.32k | £383.81k | £347.82k | £365.79k | £340.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.85k | £8.36k | £13.63k | £15.28k | £14.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £561.83k | £525.50k | £593.50k | £775.50k | £847.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £67.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.