ymddiriedolwyr THE MULTI-FAITH CENTRE AT THE UNIVERSITY OF DERBY
Rhif yr elusen: 1087140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eve Sacker | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Mohamed Irshad Baqui | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||
Dr Jo Bishton | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
Ejaz Sawar | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
The Rt Revd Libby Lane | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Dr Hardial Singh Dhillon | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Andy Oakley | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
||||
Ali Poostchi | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
Gavin James Freeman | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
||||
Graham Falgate | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.